Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gioacchino Alfano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gioacchino Alfano
Nasce a Sant'Antonio Abate (Napoli) il 12 luglio 1963
Laurea in economia e commercio; Commercialista, Pubblicista, Consulente del lavoro
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
200
Progetti di legge presentati
|
723
Atti di indirizzo e controllo
|
303
Interventi
|
3
Incarichi di governo
XVII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Letta
Sottosegretario di Stato alla Difesa (03.05.2013-21.02.2014)
I Governo Renzi
Sottosegretario di Stato alla Difesa (28.02.2014-12.12.2016)
I Governo Gentiloni Silveri
Sottosegretario di Stato per la Difesa (29.12.2016)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2001
7
2002
16
2003
23
2004
16
2005
10
2006
16
2007
14
2008
21
2009
18
2010
25
2011
21
2012
11
2013
2