Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gioacchino Quarello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gioacchino Quarello
Nasce a Villadeati (Alessandria) il 4 aprile 1892
Deceduto il 20 giugno 1966
Industriale; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
7
Progetti di legge presentati
|
190
Interventi
|
4
Incarichi di governo
II Legislatura della Repubblica italiana
VIII Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio (17.07.1953-17.08.1953)
I Governo Pella
Sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio (17.08.1953-18.01.1954)
I Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio (19.01.1954-10.02.1954)
I Governo Scelba
Sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio (11.02.1954-06.07.1955)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
2
1950
1
1952
1
1955
2
1957
1