Nasce
a
Bergamo
(Lombardia)
il
6 dicembre 1964
Laurea in economia e commercio, Laurea in scienze politiche, Iscritto all'albo dei dottori commercialisti; Presidente e Amministratore delegato delle cartiere Paolo Pigna S.p.A.
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
Proclamato il 22 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione LOMBARDIA 2
per la lista IL POPOLO DELLA LIBERTA' con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013