Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Malentacchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Malentacchi
Nasce a Cortona (Arezzo) il 9 giugno 1934
licenza media superiore;pensionato
Gruppi
|
67
Progetti di legge presentati
|
387
Atti di indirizzo e controllo
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 12 giugno 1996 al 9 agosto 1996
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 10 agosto 1996 al 27 luglio 1998
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato
Membro dal 31 luglio 2001 al 20 novembre 2002
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
27
1997
13
1998
7
1999
9
2000
10
2001
1