Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Mondino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Mondino
Nasce a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) il 7 settembre 1941
Funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
86
Atti di indirizzo e controllo
|
4
Interventi
|
75
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
MAGNANI NOYA ed altri: Norme sull'interruzione della gravidanza (iniziativa Parlamentare) -
C.26
, 5 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLUCCI ed altri: Nuove disposizioni in materia di trattamento economico agli invalidi civili (iniziativa Parlamentare) -
C.85
, 13 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLUCCI ed altri: Esenzione dall'obbligo dello sconto mutualistico sul prezzo al pubblico per gli emoderivati e gli altri preparati comunque di origine umana; interpretazione dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge con modificazioni con la legge 17 agosto 1974, n. 386 (iniziativa Parlamentare) -
C.134
, 22 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLUCCI ed altri: Modifica dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, concernente l'adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali (iniziativa Parlamentare) -
C.138
, 22 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLUCCI ed altri: Istituzione della professione di optometrista (iniziativa Parlamentare) -
C.140
, 22 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLUCCI ed altri: Istituzione dell'Azienda di Stato per i tabacchi ed i sali (iniziativa Parlamentare) -
C.193
, 29 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLUCCI ed altri: Modifica all'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale (iniziativa Parlamentare) -
C.503
, 4 ottobre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ACHILLI ed altri: Norme sull'abusivismo in edilizia (iniziativa Parlamentare) -
C.736
, 11 novembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SERVADEI ed altri: Norme concernenti il riconoscimento della qualifica di orfano di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.876
, 2 dicembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
9
1977
3
1978
3
1979
22
1980
6
1981
15
1982
10
1983
7