Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Napolitano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Napolitano
Nasce a Napoli il 29 giugno 1925
Laurea in giurisprudenza; funzionario di partito
Presidente della Camera
Legislatura XI della Repubblica italiana
Presidente della Repubblica
dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
413
Atti di indirizzo e controllo
|
538
Interventi
|
17
Bibliografia del Parlamento
|
145
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (10)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (10)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
1958
II Legislatura della Repubblica italiana
GRILLI ed altri: Riforma dell'Istituto cotoniero italiano e sviluppo dell'industria cotoniera (iniziativa Parlamentare) -
C.2675
, 24 gennaio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SEMERARO ed altri: Riduzione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (iniziativa Parlamentare) -
C.3530
, 7 febbraio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPALLONE ed altri: Garanzia da svalutazioni monetarie delle rimesse dei lavoratori emigrati all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.3568
, 20 febbraio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROASIO ed altri: Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358 e della legge 6 luglio 1939, n. 1092 e provvedimenti a favore dei lavoratori che trasferiscono la propria residenza per ragioni di lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.3645
, 6 marzo 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
III Legislatura della Repubblica italiana
ADAMOLI ed altri: Finanziamento suppletivo per il completamento dei lavori della diga foranea del porto di Genova (iniziativa Parlamentare) -
C.180
, 30 luglio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ADAMOLI ed altri: Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali (iniziativa Parlamentare) -
C.181
, 30 luglio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
MAGLIETTA ed altri: Delega al Governo per regolare l'assunzione, la carriera e le responsabilità del personale dirigente delle aziende del gruppo I.R.I. e del gruppo E.N.I. (iniziativa Parlamentare) -
C.327
, 3 ottobre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GOMEZ D'AYALA ed altri: Norme interpretative della legge 6 agosto 1958, n. 790, contenente disposizioni sui canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania (iniziativa Parlamentare) -
C.351
, 9 ottobre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GRILLI ed altri: Riforma dell'Istituto cotoniero italiano e sviluppo dell'industria cotoniera (iniziativa Parlamentare) -
C.568
, 20 novembre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MAGNO ed altri: Distribuzione gratuita di grano ai bisognosi (iniziativa Parlamentare) -
C.739
, 18 dicembre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1953
1
1954
2
1957
3
1958
10
1959
5
1960
4
1961
3
1962
8
1968
1
1969
3
1970
4
1971
3
1972
3
1973
9
1974
1
1975
6
1976
5
1977
3
1978
1
1979
5
1980
1
1981
2
1982
1
1983
10
1984
13
1985
14
1987
5
1988
3
1989
1
1990
2
1991
2
1994
5
1995
6