Deputati
Giorgio Oppi
Nasce
a
Iglesias
(Carbonia-Iglesias)
il
8 febbraio 1940
Laurea in scienze geologiche; Pensionato
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
- Elezioni di domenica 13 aprile 2008 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamato il 29 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione SARDEGNA
per la lista UNIONE DI CENTRO con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 12 maggio 2009 per dimissioni per incompatibilita'
Viene sostituito da
Sergio Milia.