Deputati
Giorgio Vestri
Nasce
a
Prato
(Toscana)
il
17 febbraio 1929
Deceduto il 6 aprile 2002
Licenza media superiore; ragioniere.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
- Elezioni di domenica 28 aprile 1963 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 02 maggio 1963 , con convalida del 03 ottobre 1963
Eletto
nella circoscrizione FIRENZE
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 13 gennaio 1966 per dimissioni
Viene sostituito da
Vasco Palazzeschi.