Deputati
Giovanbattista Davoli
Nasce
a
Messina
(Sicilia)
il
24 luglio 1944
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamata il 30 marzo 1983
Eletta
nella circoscrizione CATANIA
con sistema proporzionale
Subentrata
Il mandato ha termine il 11 aprile 1983 per dimissioni
Viene sostituita da
Paolo Tringali.