Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Battista Michelini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Battista Michelini
Nasce a Savigliano (Cuneo) il 11 dicembre 1797
Deceduto a Torino il 5 maggio 1879
Conte; Laurea in Giurisprudenza; Pubblicista / Giornalista
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
4
Progetti di legge presentati
|
1558
Interventi e citazioni
|
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Michelini Giovanni Battista
Sulle elezioni politiche nel Regno d'Italia : lettere
Valenza : Moretti, 1861. - 56 p.
Sulle caratteristiche della legge elettorale
H20 - Sistema elettorale e proposte di riforma
Michelini Giovanni Battista
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
Progetti di legge presentati
1848
2
1849
1