Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Battista Michelini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Battista Michelini
Nasce a Savigliano (Cuneo) il 11 dicembre 1797
Deceduto a Torino il 5 maggio 1879
Conte; Laurea in Giurisprudenza; Pubblicista / Giornalista
2
Incarichi parlamentari
|
4
Progetti di legge presentati
|
1558
Interventi e citazioni
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
II Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Segretario dal 1 febbraio 1849 al 30 marzo 1849
Commissione per la biblioteca della Camera
Membro dal 19 febbraio 1849 al 30 marzo 1849
III Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Segretario dal 30 luglio 1849 al 20 novembre 1849
Commissione per la biblioteca della Camera
Membro dal 31 agosto 1849 al 20 novembre 1849
VI Legislatura del Regno di Sardegna
Commissione per la biblioteca della Camera
Membro dal 15 gennaio 1859 al 21 gennaio 1860
VII Legislatura del Regno di Sardegna
Commissione per la biblioteca della Camera
Membro dal 10 maggio 1860 al 28 dicembre 1860
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
Progetti di legge presentati
1848
2
1849
1