Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Battista Scaglia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Battista Scaglia
Nasce a San Pellegrino Terme (Bergamo) il 20 settembre 1910
Deceduto il 16 febbraio 2006
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
3
Incarichi parlamentari
11
Incarichi di governo
37
Progetti di legge presentati
499
Interventi
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
29
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
2
1950
2
1951
3
1952
1
1953
4
1961
1
1962
1
1963
1
1964
1
1968
14
1969
3
1970
2
1971
1