Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Berlinguer
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Berlinguer
Nasce a Sassari (Sardegna) il 9 luglio 1924
Laurea in medicina e chirurgia; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
246
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
102
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e della conservazione dell'energia (iniziativa Parlamentare) -
C.2027
, 7 febbraio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COCCO ed altri: Scioglimento dell'ESMAS (Ente scuole materne sarde) (iniziativa Parlamentare) -
C.2259
, 16 giugno 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1972
5
1973
15
1974
7
1975
6
1976
7
1977
9
1978
2
1979
14
1980
17
1981
7
1982
9
1983
4