Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Brunale
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Brunale
Nasce a Volterra (Pisa) il 1 maggio 1948
Diploma ISEF; docente di educazione fisica
Gruppi
|
261
Progetti di legge presentati
|
353
Atti di indirizzo e controllo
|
3
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 13 settembre 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 17 ottobre 1996 al 29 maggio 2001
Membro dal 14 marzo 2003 al 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti
Membro dal 8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
54
1995
70
1996
67
1997
25
1998
18
1999
17
2000
10