Deputati
Giovanni Brunale
Nasce
a
Volterra
(Pisa)
il
1 maggio 1948
Diploma ISEF; docente di educazione fisica
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 05 aprile 1994 , con convalida del 29 novembre 1994
Eletto
nel collegio di Pontedera
(circoscrizione TOSCANA)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996