Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Carlo Francesco Mottola
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Carlo Francesco Mottola
Nasce a Milano il 16 maggio 1946
Laurea in scienze politiche; Giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
65
Progetti di legge presentati
|
180
Atti di indirizzo e controllo
|
76
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Capogruppo dal 26 maggio 2011 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Capogruppo dal 20 ottobre 2016 al 30 marzo 2017
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
9
2009
17
2010
8
2011
8
2012
12
2013
2
2014
2
2015
5
2016
2