Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Carlo Francesco Mottola
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Carlo Francesco Mottola
Nasce a Milano il 16 maggio 1946
Laurea in scienze politiche; Giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
180
Atti di indirizzo e controllo
|
76
Interventi
|
65
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
S. 2626. - LA LOGGIA e CARLUCCI; BERSANI ed altri; PELINO ed altri; VIGNALI ed altri; JANNONE e CARLUCCI; VIGNALI ed altri; BORGHESI ed altri: "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (98 - 1225 - 1284 - 1325 - 2680 - 2754 - 3191 - B) (iniziativa Parlamentare) -
C.98 - 1225 - 1284 - 1325 - 2680 - 2754 - 3191 - B
, 24 ottobre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: LA LOGGIA e CARLUCCI; BERSANI ed altri; PELINO ed altri; VIGNALI ed altri; JANNONE e CARLUCCI; VIGNALI ed altri; BORGHESI ed altri: Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B)
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: "Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare governabilità al Paese" (4051) (iniziativa Parlamentare) -
C.4051
, 2 febbraio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RAZZI ed altri: "Disposizioni per favorire la ricerca e la produzione dei farmaci destinati alla cura delle malattie rare ed erogazione dei medesimi a totale carico del Servizio sanitario nazionale" (4128) (iniziativa Parlamentare) -
C.4128
, 2 marzo 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RAZZI ed altri: "Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private e delle sottoscrizioni dei contratti" (4505) (iniziativa Parlamentare) -
C.4505
, 13 luglio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Senatore GIULIANO; Senatori CASSON ed altri; Senatori BIANCHI ed altri; Senatore MUGNAI: Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (3900-bis)
ANTONINO FOTI ed altri: "Disposizioni in favore delle reti consortili per l'internazionalizzazione delle imprese" (4515) (iniziativa Parlamentare) -
C.4515
, 15 luglio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RAZZI ed altri: "Introduzione dell'obbligo di dotare gli autoveicoli di nuova costruzione di congegni universali per l'uso di apparecchi telefonici con modalità a viva voce" (4643) (iniziativa Parlamentare) -
C.4643
, 27 settembre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCHIRRU ed altri: "Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista" (4821) (iniziativa Parlamentare) -
C.4821
, 1 dicembre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: "Introduzione dell'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto e della forma di governo semipresidenziale" (4847) (iniziativa Parlamentare) -
C.4847
, 16 dicembre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
9
2009
17
2010
8
2011
8
2012
12
2013
2
2014
2
2015
5
2016
2