Deputati
Giovanni Cuojati
Nasce
a
Busto Arsizio
(Varese)
il
27 marzo 1938
Licenza media superiore; impiegato
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 15 giugno 1979 , con convalida del 10 giugno 1980
Eletto
nella circoscrizione COMO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983