Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Dell'Elce
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Dell'Elce
Nasce a Pescara (Abruzzo) il 28 giugno 1956
Laurea in giurisprudenza, Master in organizzazione aziendale; Avvocato civilista
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
Elezioni di domenica 13 aprile 2008
Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
Proclamato il 29 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto nella circoscrizione ABRUZZO per la lista IL POPOLO DELLA LIBERTA' con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
48
Progetti di legge presentati
76
Atti di indirizzo e controllo
19
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2008
9
2009
18
2010
7
2011
11
2012
3