Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Musotto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Musotto
Nasce a Pollina (Palermo) il 18 aprile 1907
Deceduto il 28 novembre 1992
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
110
Interventi
|
78
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
LAURICELLA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (iniziativa Parlamentare) -
C.4274
, 21 gennaio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
MARIOTTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vendita di aerei militari e da trasporto da parte della società multinazionale Lockheed nonché sulle forniture e commesse di altri mezzi militari e approvvigionamenti alle forze armate della Repubblica italiana (iniziativa Parlamentare) -
C.4312
, 18 febbraio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BALZAMO ed altri: Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa (iniziativa Parlamentare) -
C.4344
, 1 marzo 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SERVADEI ed altri: Riposo sabatico (iniziativa Parlamentare) -
C.4440
, 8 aprile 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COCCIA ed altri: Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (iniziativa Parlamentare) -
C.4452
, 14 aprile 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PATRIARCA ed altri: Deroga nell'assegnazione del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie (iniziativa Parlamentare) -
C.4504
, 28 aprile 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1968
1
1969
10
1970
6
1971
16
1972
13
1973
5
1974
5
1975
16
1976
6