Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Pala
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Pala
Nasce a Terralba (Sassari) il 12 agosto 1896
Deceduto a Genova il 16 maggio 1988
Pubblicista / Giornalista
16
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi di governo
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Mussolini
Sottosegretario: Ministero delle Comunicazioni, dal 06.11.1926 al 04.05.1928
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943