Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Porcellana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Porcellana
Nasce a Portacomaro (Asti) il 9 novembre 1928
Deceduto il 19 settembre 2012
Laurea in ingegnera
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
86
Atti di indirizzo e controllo
|
22
Interventi
|
47
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1977
VII Legislatura della Repubblica italiana
LO BELLO ed altri: Istituzione del corso di laurea in Educazione fisica e sport (iniziativa Parlamentare) -
C.1036
, 20 gennaio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PORCELLANA ed altri: Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (iniziativa Parlamentare) -
C.1043
, 21 gennaio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Sospensione della scadenza delle concessioni per grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali (iniziativa Parlamentare) -
C.1054
, 24 gennaio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice.
PELLIZZARI ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei periti agrari (iniziativa Parlamentare) -
C.1643
, 15 luglio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
3
1977
4
1978
4
1979
19
1980
6
1981
2
1982
5
1983
4