Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Girolamo La Penna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Girolamo La Penna
Nasce a Termoli (Campobasso) il 15 giugno 1924
Deceduto il 21 gennaio 2005
Laurea in scienze politiche; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
78
Atti di indirizzo e controllo
|
209
Interventi
|
251
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1981
VIII Legislatura della Repubblica italiana
BIANCO ed altri: Nuove norme in materia di sequestri giudiziari (iniziativa Parlamentare) -
C.2279
, 23 gennaio 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERIONI ed altri: Nuove norme in materia di indennità speciali in favore di talune categorie di personale dipendente dalla direzione generale dell'aviazione civile (iniziativa Parlamentare) -
C.2503
, 2 aprile 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Particolari indennita' in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile.
LETTIERI ed altri: Norme per l'elezione popolare diretta dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei sindaci, e nuove disposizioni per l'elezione delle giunte provinciali e comunali (iniziativa Parlamentare) -
C.2925
, 4 novembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LETTIERI ed altri: Soppressione di alcune Commissioni bicamerali e devoluzione delle funzioni ad esse attribuite (iniziativa Parlamentare) -
C.2926
, 4 novembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LETTIERI ed altri: Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e attribuzione alla magistratura ordinaria della competenza a giudicare i reati ministeriali (iniziativa Parlamentare) -
C.2928
, 4 novembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LETTIERI ed altri: Modificazioni agli articoli 75 e 138 della Costituzione in materia di referendum popolari (iniziativa Parlamentare) -
C.2929
, 4 novembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1958
5
1959
13
1960
13
1961
15
1962
8
1963
22
1964
15
1965
7
1966
4
1967
2
1978
5
1979
4
1980
6
1981
6
1982
1
1983
25
1984
13
1985
8
1986
6
1987
6
1988
5
1989
6
1990
5
1991
7
1992
34
1993
10