Deputati
Giuliano De Laurentiis
Nasce
a
Altidona
(Ascoli Piceno)
il
27 marzo 1923
Deceduto il 12 ottobre 1973
Sindacalista.
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
- Elezioni di domenica 7 maggio 1972 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 18 maggio 1972 , con convalida del 27 luglio 1972
Eletto
nella circoscrizione ANCONA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 12 ottobre 1973 per decesso
Viene sostituito da
Guglielmo Mancinelli.