Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Pastore
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Pastore
Nasce a Genova (Liguria) il 17 agosto 1902
Deceduto il 14 ottobre 1969
Giornalista, sindacalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 29 ottobre 1969
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
72
Interventi
|
76
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1951
I Legislatura della Repubblica italiana
PASTORE ed altri: Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento professionale dei giovani lavoratori (iniziativa Parlamentare) -
C.1815
, 13 febbraio 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PASTORE ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo, e assunzione delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro a contenuto di un decreto presidenziale (iniziativa Parlamentare) -
C.1822
, 14 febbraio 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici (iniziativa Parlamentare) -
C.1872
, 1 marzo 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria degli odontotecnici (iniziativa Parlamentare) -
C.1873
, 1 marzo 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PASTORE e MENOTTI: Ricostituzione della pretura di Borgosesia (iniziativa Parlamentare) -
C.2130
, 8 agosto 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SABATINI ed altri: Proroga della legge 17 ottobre 1950, n. 840: "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica" (iniziativa Parlamentare) -
C.2398
, 7 dicembre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
3
1950
3
1951
6
1952
4
1953
15
1954
11
1955
7
1956
9
1957
7
1965
2
1967
2
1968
2
1969
3