Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Albertini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Albertini
Nasce a Cento (Ferrara) il 29 marzo 1952
Licenza media superiore; dipendente pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
245
Atti di indirizzo e controllo
|
14
Interventi
|
199
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
2005
XIV Legislatura della Repubblica italiana
BUEMI ed altri: "Disposizioni per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle associazioni e dei circoli enogastronomici" (5765) (iniziativa Parlamentare) -
C.5765
, 7 aprile 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIONDI ed altri: "Disposizioni per la rivalutazione delle pensioni in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta" (5977) (iniziativa Parlamentare) -
C.5977
, 7 luglio 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANTINO ADAMO LODDO ed altri: "Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Ufficio per contrastare l'uso di ricambi aeronautici non approvati" (6154) (iniziativa Parlamentare) -
C.6154
, 28 ottobre 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BUEMI ed altri: "Disposizioni per la destinazione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF di competenza statale alla ricerca scientifica" (6250) (iniziativa Parlamentare) -
C.6250
, 23 dicembre 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1992
16
1993
12
1994
27
1995
23
1996
1
1997
2
1998
5
1999
10
2000
2
2001
6
2002
37
2003
38
2004
13
2005
4
2006
3