Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Antonio Chiarante
/
VII Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Chiarante
(Giuseppe Antonio Chiarante)
Nasce a Bosco Marengo (Alessandria) il 31 luglio 1929
Deceduto il 31 luglio 2012
Laurea in filosofia; giornalista.
VII Legislatura della Repubblica italiana (05.07.1976 - 19.06.1979)
Elezioni di domenica 20 giugno 1976
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 30 giugno 1976 , con convalida del 21 ottobre 1976
Eletto nella circoscrizione BRESCIA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 19 giugno 1979
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
13
Progetti di legge presentati
54
Atti di indirizzo e controllo
5
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
6
1977
6
1979
1