Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Astore
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Astore
Nasce a San Giuliano Di Puglia (Campobasso) il 17 novembre 1942
Laurea in lingue e letterature straniere; pensionato - insegnante
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
68
Progetti di legge presentati
|
57
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
ITALIA DEI VALORI
Membro dal 3 maggio 2006 (ITALIA DEI VALORI )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
17
2007
50
2008
1