Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Astore
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Astore
Nasce a San Giuliano Di Puglia (Campobasso) il 17 novembre 1942
Laurea in lingue e letterature straniere; pensionato - insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
68
Progetti di legge presentati
|
57
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
4
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Capogruppo dal 8 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare
Capogruppo dal 28 novembre 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali
Capogruppo dal 24 ottobre 2007 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Capogruppo dal 24 giugno 2008 al 21 gennaio 2009
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
17
2007
50
2008
1