Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Calabro'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Calabro'
Nasce a Floridia (Siracusa) il 10 maggio 1916
Deceduto il 16 giugno 2002
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
226
Progetti di legge presentati
|
178
Interventi
|
51
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (17)
Altro firmatario (34)
Hai trovato 34 risultati
pagina
1
di 3
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01093 presentata da DEL DONNO (MSI DN) in data 19761116
MOZIONE 1/00011 presentata da DI NARDO (MSI DN) in data 19761118
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0549/005 presentata da DELFINO (MSI DN) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00580 presentata da MENICACCI (CD DN) in data 19770110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01579 presentata da NICOSIA (CD DN) in data 19770114
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00673 presentata da DELFINO (CD DN) in data 19770202
INTERPELLANZA 2/00126 presentata da NICOSIA (CD DN) in data 19770223
MOZIONE 1/00034 presentata da SPONZIELLO (CD DN) in data 19770420
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01014 presentata da DELFINO (CD DN) in data 19770421
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01338 presentata da MENICACCI (CD DN) in data 19770628
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03397 presentata da MENICACCI (CD DN) in data 19770927
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00014 presentata da DELFINO (MISTO) in data 19771005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01869 presentata da NICOSIA (CD DN) in data 19771019
INTERPELLANZA 2/00256 presentata da DELFINO (CD DN) in data 19771026
MOZIONE 1/00048 presentata da DELFINO (CD DN) in data 19771110
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
3
1955
9
1956
3
1957
6
1958
11
1959
16
1960
7
1961
8
1962
12
1963
17
1964
16
1965
7
1966
3
1967
6
1968
2
1972
23
1973
7
1974
4
1975
12
1976
39
1977
9
1978
3