Deputati
Giuseppe Calderisi
Nasce
a
Monte Sant'Angelo
(Foggia)
il
11 settembre 1950
Laurea in ingegneria civile; ingegnere
X Legislatura della Repubblica italiana (02.07.1987 - 22.04.1992)
- Elezioni di domenica 14 giugno 1987 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 17 febbraio 1988 , con convalida del 06 marzo 1991
Eletto
nella circoscrizione MILANO
con sistema proporzionale
Subentrato
Il mandato ha termine il 22 aprile 1992