Deputati
Giuseppe Cappi
Nasce
a
Castelverde
(Cremona)
il
14 agosto 1883
Deceduto il 12 luglio 1963
Laurea in giurisprudenza e in lettere; avvocato.
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
- Elezioni di domenica 7 giugno 1953 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 16 giugno 1953 , con convalida del 08 aprile 1954
Eletto
nella circoscrizione MANTOVA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 dicembre 1955 per dimissioni per incompatibilita'
Viene sostituito da
Gaetano Zanotti.