Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe De Cristofaro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Peppe De Cristofaro
Nasce a Napoli il 26 giugno 1971
Liceo classico; dirigente di partito
Gruppi
|
4
Incarichi di governo
|
40
Progetti di legge presentati
|
111
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
Organi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 24 luglio 2013 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Membro dal 11 ottobre 2013 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
17
2007
19
2008
4