Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe De Riseis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe De Riseis
Nasce a Scerni (Chieti) il 17 dicembre 1833
Deceduto a Roma il 18 gennaio 1924
Sindaco di Chieti
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 29 maggio 1924
Organi parlamentari
|
1
Progetti di legge presentati
|
53
Interventi e citazioni
|
16
Documenti
|
23
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione permanente per la biblioteca della Camera
Questore dal 1 aprile 1878 al 1 febbraio 1880
Ufficio di presidenza
Questore dal 2 dicembre 1879 al 2 maggio 1880
Commissione permanente per la biblioteca della Camera
Questore dal 19 febbraio 1880 al 2 maggio 1880
XIV Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Questore dal 26 maggio 1880 al 2 ottobre 1882
Commissione permanente per la biblioteca della Camera
Questore dal 31 maggio 1880 al 25 settembre 1882
XV Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Questore dal 22 novembre 1882 al 27 aprile 1886
Commissione permanente per la biblioteca della Camera
Questore dal 27 novembre 1882 al 27 aprile 1886
XVI Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Questore dal 10 giugno 1886 al 22 ottobre 1890
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 19 giugno 1886 al 4 settembre 1887
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 23 novembre 1887 al 4 gennaio 1889
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 2 febbraio 1889 al 20 luglio 1889
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 11 dicembre 1889 al 3 agosto 1890
Questore dal 10 dicembre 1890 al 27 settembre 1892
XVII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 16 dicembre 1890 al 27 settembre 1892
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Questore dal 23 novembre 1892 al 8 maggio 1895
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 2 dicembre 1892 al 23 luglio 1894
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 10 dicembre 1894 al 13 gennaio 1895
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Questore dal 10 giugno 1895 al 2 marzo 1897
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 18 giugno 1895 al 2 marzo 1897
XX Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Questore dal 5 aprile 1897 al 15 novembre 1898
Vicepresidente dal 16 novembre 1898 al 17 maggio 1900
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 12 aprile 1897 al 15 luglio 1898
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 16 giugno 1900 al 18 ottobre 1904
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 30 novembre 1904 al 8 febbraio 1909
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909