Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Di Vittorio
/
II Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Di Vittorio
Nasce a Cerignola (Foggia) il 11 agosto 1892
Deceduto il 3 novembre 1957
Sindacalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 12 novembre 1957
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 12 novembre 1957
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
Elezioni di domenica 7 giugno 1953
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 18 giugno 1953 , con convalida del 06 maggio 1954
Eletto nella circoscrizione CUN con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 03 novembre 1957 per decesso
Viene sostituito da
Gino Picciotto
.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
4
Incarichi parlamentari
54
Progetti di legge presentati
105
Interventi
1
Immagini
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1953
12
1954
26
1955
4
1956
5
1957
7