Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Fallica
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Fallica
Nasce a Palermo (Sicilia) il 7 febbraio 1952
Diploma di liceo scientifico; Dipendente pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
693
Atti di indirizzo e controllo
|
106
Interventi
|
310
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
2012
XVI Legislatura della Repubblica italiana
DI BIAGIO ed altri: "Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale" (4870) (iniziativa Parlamentare) -
C.4870
, 10 gennaio 2012
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GRIMALDI ed altri: "Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, in materia di esercizio della prostituzione" (4992) (iniziativa Parlamentare) -
C.4992
, 23 febbraio 2012
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAMORTE ed altri: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" (5021) (iniziativa Parlamentare) -
C.5021
, 1 marzo 2012
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARINELLO ed altri: "Disposizioni per assicurare la qualità, l'informazione del consumatore sull'origine e il corretto funzionamento del mercato degli oli di oliva vergini" (5232) (iniziativa Parlamentare) -
C.5232
, 24 maggio 2012
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Senatori MONGIELLO ed altri: Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (5565)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
17
2002
34
2003
29
2004
26
2005
12
2006
58
2007
43
2008
45
2009
18
2010
10
2011
14
2012
4