Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Galati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Galati
Nasce a Catanzaro il 13 luglio 1961
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
530
Atti di indirizzo e controllo
|
148
Interventi
|
12
Interventi e citazioni
|
234
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
2000
XIII Legislatura della Repubblica italiana
GIOVANARDI ed altri: Nuove disposizioni in materia di pensioni di reversibilità (testo risultante dallo stralcio dell'articolo 3 della proposta di legge n. 6584, deliberato dall'Assemblea il 12 luglio 2000) (iniziativa Parlamentare) -
C.6584-bis
, 12 luglio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIOVANARDI ed altri: Abrogazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335,recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (già articolo 3 della proposta di legge n. 6584, stralciato, con deliberazione dall'Assemblea il 12 luglio 2000) (iniziativa Parlamentare) -
C.6584-ter
, 12 luglio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BACCINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'abusivismo edilizio (iniziativa Parlamentare) -
C.6679
, 18 gennaio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CASINI ed altri: Disposizioni concernenti la repressione del contrabbando (iniziativa Parlamentare) -
C.6845
, 8 marzo 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
1996
22
1997
20
1998
11
1999
21
2000
4
2001
1
2006
13
2007
15
2008
18
2009
29
2010
15
2011
31
2012
8
2014
17
2015
6
2016
2
2017
1