II Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato all'Agricoltura e Foreste (03.07.1958-15.02.1959)
II Governo Segni
Sottosegretario di Stato ai Trasporti (19.02.1959-24.02.1959)
Sottosegretario di Stato alle Partecipazioni Statali (24.02.1959-25.03.1960)
I Governo Tambroni
Sottosegretario di Stato alle Partecipazioni Statali (02.04.1960-26.07.1960)