Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Garlato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Garlato
Nasce a San Vito Al Tagliamento (Pordenone) il 22 dicembre 1896
Deceduto il 5 settembre 1988
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
19
Progetti di legge presentati
|
262
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 15 luglio 1946 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro del c.d. dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
1
1950
3
1951
2
1952
1
1953
3
1954
2
1955
3
1956
2
1958
2