Deputati
Giuseppe Garlato
Nasce
a
San Vito Al Tagliamento
(Pordenone)
il
22 dicembre 1896
Deceduto il 5 settembre 1988
Laurea in ingegneria; ingegnere.
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
- Elezioni di domenica 7 giugno 1953 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 17 giugno 1953 , con convalida del 13 maggio 1954
Eletto
nella circoscrizione UDINE
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958