Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Gonella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Gonella
Nasce a Udine (Friuli-Venezia-Giulia) il 16 marzo 1900
Deceduto il 5 luglio 1978
Laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali; avvocato.
Organi parlamentari
|
92
Progetti di legge presentati
|
92
Interventi
|
Gruppi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
Membro del c.d. dal 1 gennaio 1959 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Vicepresidente dal 1 luglio 1963 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
Membro dal 1 luglio 1963 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
MISTO
Membro dal 20 aprile 1966 (MISTO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1958
7
1959
14
1960
11
1961
8
1962
12
1963
24
1964
11
1965
4
1966
1