Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe L'Abbate
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe L'Abbate
Nasce a Castellana Grotte (Bari) il 13 marzo 1985
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
158
Progetti di legge presentati
|
1191
Atti di indirizzo e controllo
|
206
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO 5 STELLE
Membro dal 19 marzo 2013 (MOVIMENTO 5 STELLE )
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO 5 STELLE
Membro dal 27 marzo 2018 (MOVIMENTO 5 STELLE )
Vicepresidente dal 17 marzo 2021 (MOVIMENTO 5 STELLE )
INSIEME PER IL FUTURO - IMPEGNO CIVICO
Membro dal 21 giugno 2022 (INSIEME PER IL FUTURO - IMPEGNO CIVICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
51
2014
27
2015
26
2016
10
2017
10
2018
21
2019
7
2021
4
2022
2