Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Morelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Morelli
Nasce a San Miniato (Pisa) il 22 maggio 1879
Deceduto a Busto Arsizio (Varese) il 16 novembre 1944
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Amministratore d, ', azienda
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
1
Incarichi di governo
34
Interventi e citazioni
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939