Deputati
Giuseppe Pella
Nasce
a
Valdengo
(Biella)
il
18 aprile 1902
Deceduto il 31 maggio 1981
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista.
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
- Elezioni di domenica 7 giugno 1953 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 18 giugno 1953 , con convalida del 11 giugno 1954
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958