Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Quieti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Quieti
Nasce a Pescara (Abruzzo) il 30 maggio 1936
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
310
Progetti di legge presentati
|
102
Atti di indirizzo e controllo
|
70
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
16
1977
8
1978
8
1979
27
1980
17
1981
16
1982
29
1983
68
1984
54
1985
23
1986
26
1987
18