Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Romele
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Romele
Nasce a Pisogne (Brescia) il 18 marzo 1951
Organi parlamentari
|
102
Progetti di legge presentati
|
626
Atti di indirizzo e controllo
|
58
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 4 giugno 2001 (FORZA ITALIA )
XV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 3 maggio 2006 (FORZA ITALIA )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO DELLA LIBERTA'
Membro dal 5 maggio 2008 (POPOLO DELLA LIBERTA' )
Membro del c.d. dal 6 giugno 2008 (POPOLO DELLA LIBERTA' )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Membro dal 19 marzo 2013 (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2001
5
2002
9
2003
6
2004
4
2005
1
2006
4
2007
10
2008
4
2009
8
2010
6
2011
8
2012
12
2013
8
2014
1
2015
7
2016
6
2017
3