Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Siro Trezzini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Siro Trezzini
Nasce a Vicovaro (Roma) il 27 ottobre 1925
Deceduto il 18 dicembre 1979
Pubblicista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Progetti di legge presentati
|
5
Interventi
|
41
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (38)
Hai trovato 41 risultati
pagina
1
di 3
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00024 presentata da TREZZINI (PCI) in data 19760729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00040 presentata da TREZZINI (PCI) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00435 presentata da D'ALESSIO (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00276 presentata da CANULLO (PCI) in data 19761026
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01158 presentata da DE GREGORIO (PCI) in data 19761122
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01303 presentata da CIAI TRIVELLI (PCI) in data 19761203
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00521 presentata da POCHETTI (PCI) in data 19761214
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00681 presentata da CANULLO (PCI) in data 19770203
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00713 presentata da CANULLO (PCI) in data 19770210
INTERPELLANZA 2/00118 presentata da TORTORELLA (PCI) in data 19770217
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00755 presentata da TORTORELLA (PCI) in data 19770218
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00809 presentata da CANULLO (PCI) in data 19770225
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00951 presentata da CIAI TRIVELLI (PCI) in data 19770404
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02280 presentata da POCHETTI (PCI) in data 19770418
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01092 presentata da CANULLO (PCI) in data 19770510
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
1
1978
1
1979
1