Deputati
Giuseppe Spataro
Nasce
a
Vasto
(Chieti)
il
12 giugno 1897
Deceduto il 30 gennaio 1979
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
- Elezioni di domenica 18 aprile 1948 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 26 aprile 1948 , con convalida del 03 agosto 1948
Eletto
nella circoscrizione L'AQUILA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953