Deputati
Giuseppe Spataro
Nasce
a
Vasto
(Chieti)
il
12 giugno 1897
Deceduto il 30 gennaio 1979
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
- Elezioni di domenica 7 giugno 1953 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 17 giugno 1953 , con convalida del 22 luglio 1954
Eletto
nella circoscrizione CUN
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958