Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Zurlo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Zurlo
Nasce a Ostuni (Brindisi) il 1 ottobre 1926
Funzionario pubblico
Gruppi
|
5
Incarichi di governo
|
210
Progetti di legge presentati
|
126
Atti di indirizzo e controllo
|
166
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 5 luglio 1976 al 24 maggio 1978
IV Commissione giustizia
Membro dal 24 maggio 1978 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (agricolture e foreste)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 18 gennaio 1980 al 15 luglio 1981
Sostituisce:
Marino Corder
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Membro dal 10 novembre 1981 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 25 luglio 1985 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1972
14
1973
10
1974
6
1975
7
1976
13
1979
34
1980
24
1981
40
1982
31
1983
11
1986
5
1987
15